On élève au carré le nombre qui est fini en 5 comme ça: 100 х (quantité des dizaines du nombre) х (quantité des dizaine + 1) + 25.

Par exemple :

Elévons 35 au carré:

3

100 х 3 х (3+1) + 25 = 300 х 4 + 25 = 1225

Multiplication par 5, 50, 25 et 125

Multipliant le nombre Х par ces nombres il est commode d’utiliser telles expressions:

1

X x 5 = X x 10 : 2

X x 50 = X x 100:2

X x 25 = X x 100:4

X x 125 = X х 1000:8

Par exemple :

2

22 x 5 = 22 x 10 : 2 = 220 : 2 = 110
34 x 50 = 34 x 100 : 2 = 3400 : 2 = 1700
46 x 25 = 46 x 100 : 4 = 4600 : 4 = 1150
64 x 125 = 64 x 1000 : 8 = 64000 : 8 = 8000

Division par 5, 50, 25

Avec la division du nombre X par ces nombres il est commode de tenir compte de:

4

X : 5 = X x 2 :10X : 50= X x 2 : 100X : 25 = X x 4 : 100

Par exemple :

5

75 : 5 = 75 x 2 : 10 = 150 : 10 = 154350 : 50 = 4350 x 2 : 100 = 8700 : 100 = 878600 : 25 = 8600 x 4 : 100 = 34400 : 100 = 344